上海市长杨雄辞职,表决通过!(3)
八卦爆料Tips:点击图片进入下一页&长按图片存图
2001年2月,任市政府副秘书长。
2003年2月,当选上海市副市长。
2007年5月任中共上海市委常委、上海市副市长。
2008年1月任中共上海市委常委、上海市常务副市长。
2012年12月任中共上海市委副书记、上海市代市长、上海市政府党组书记。
2013年2月任中共上海市委副书记、上海市市长、上海市政府党组书记。
2017年1月辞任上海市人民政府市长。
以上便是上海市长杨雄辞职,目前上海市已通过关于接受杨雄辞去上海市人民政府市长职务请求的决定。至于调往何处则是后一步的事情了!
|